Dr. O. Bakker
Econoom die in Rotterdam promoveerde en daarna vijftien jaar verbonden was aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Leidde daar de afdeling economische en sociale statistieken. Werd in 1941 lid van de Algemene Rekenkamer, waarvan hij al vier jaar eerder plaatsvervangend lid was geworden. Werd in 1941 ook buitengewoon hoogleraar. Bleef veertien jaar lid van de Rekenkamer en stond bekend om zijn nuchtere oordeel.
functie(s) in de periode 1941-1955: lid Algemene Rekenkamer
Contentssopgave van deze pagina:
-
-chef afdeling economische en sociale statistieken en plaatsvervangend directeur, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), until 1 September 1941
-
-plaatsvervangend lid Algemene Rekenkamer, from 27 March 1937 until 1 September 1941 (benoemd bij K.B. van 27 februari 1937, nr. 42)
-
-lid Algemene Rekenkamer, from 1 September 1941 until 18 January 1955 (benoemd bij brief van 12/15 juli 1941 door het College van Secretarissen-Generaal)
-
-buitengewoon hoogleraar bedrijfshuishoudkunde, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, from October 1941 until 18 January 1955
U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.
Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.
Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:
In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.